Hanes ariannol WOLVERHAMPTON FOSTER CARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1083170
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £79.64k £82.51k £103.94k £90.50k £97.85k
Cyfanswm gwariant £72.85k £94.07k £103.25k £93.71k £94.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A