GRACENOTES ACAPELLA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education of the general public in the art form of Acapella and Close Harmony Singing, by way of our public performances. We encourage people to join with our group in order to take part in basic music coaching and to understand the craft of singing. Members and non-members are encouraged to improve their vocal knowledge and expertise thereby instilling self confidence by mastering new skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- BRUNEL LADIES HARMONY CHORUS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Matanle | Cadeirydd | 05 July 2016 |
|
|
||||
Catherine Lewin | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Heidi Walsh | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|
||||
GILLIAN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.06k | £5.16k | £11.45k | £14.91k | £13.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.42k | £3.48k | £12.58k | £16.57k | £11.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2024 | 311 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Tachwedd 2021 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 FEBRUARY 2002 AS AMENDED 17 DECEMBER 2007. AS AMENDED ON 21 AUG 2017 as amended on 25 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL ASPECTS OF BARBERSHOP HARMONY AND SINGING IN THE BARBERSHOP HARMONY STYLE: DEVELOPING PERSONAL AND GROUP SKILLS BY INDIVIDUAL/GROUP COACHING. ENCOURAGING UNITY OF PURPOSE WITHIN THE CHORUS. THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC. PERFORMING TO OUTSIDE INTERESTED PARTIES. QUARTET SINGING. THE CLUB SHALL BE NON-PROFIT MAKING AND WILL NOT DISCRIMINATE ON GROUNDS OF RACE, CLASS, SEX, AGE, DISABILITY, POLITICAL VIEW OR RELIGION.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE. CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Dudley Road
Plympton
Plymouth
PL7 1RX
- Ffôn:
- 01752344075
- E-bost:
- catherinelewin@me.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window