SOUTH WEST LAKES TRUST

Rhif yr elusen: 1079966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust has charitable and trading activities, including safeguarding the environment and providing access and recreation for all abilities at its sites in Devon Cornwall and Somerset. Managing public access, education, conservation, forestry and land at 50 sites, 5,000 hectares of land with 2 million visits each year. Wheal Martyn is an independant China Clay Museum near St Austell

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw
  • Dyfnaint
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mai 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1030340 MEAVY AND YELVERTON PRE-SCHOOL
  • 20 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1161172 COMMUNITY INVASIVE NON-NATIVE (SPECIES) GROUP
  • 22 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN ALBERT THOMAS LEE OBE DL Cadeirydd 27 March 2014
EXETER CATHEDRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Friends of Shobrooke Church
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN LEE CHARITABLE FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DEVON RURAL HUB
Cofrestrwyd yn ddiweddar
PHILLPOTTS AND BOYD EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
DEAN BOYD'S CHARITY FOR APPRENTICING
Derbyniwyd: Ar amser
REYNOLDS WHALE TRUST FOR ORDINANDS
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARY MARRIOTT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOP PHILPOTTS' AND DEAN BOYD'S CHURCH ENDOWMENT FUNDS
Derbyniwyd: Ar amser
BOYD FOR EXHIBITIONS
Derbyniwyd: Ar amser
THE CARYLL WENBORN TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
DEAN AND CHAPTER OF EXETER CATHEDRAL SCHOOL PRIZE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND CHANCELLOR HARINGTON FOR CHORISTERS OF EXETER CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE RURAL YOUTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DEVON COUNTY AGRICULTURAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
David Grahame Harris Ymddiriedolwr 29 October 2024
Dim ar gofnod
Ashley Shopland Ymddiriedolwr 29 June 2023
Dim ar gofnod
Dr Josephine Traill Thomson Ymddiriedolwr 25 July 2019
Dim ar gofnod
Daniel James Ymddiriedolwr 22 November 2018
Dim ar gofnod
Christopher Balch Ymddiriedolwr 22 November 2018
Dim ar gofnod
DINAH NICHOLS Ymddiriedolwr 27 March 2014
Dim ar gofnod
MALCOLM BELL Ymddiriedolwr 05 December 2013
WHEAL MARTYN TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
MONICA SUSAN READ Ymddiriedolwr 05 December 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.12m £4.05m £5.32m £4.70m £5.43m
Cyfanswm gwariant £4.07m £3.55m £4.69m £5.01m £5.64m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £183.27k £243.78k £410.35k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £185.83k £447.11k £441.44k £254.61k £62.08k
Incwm o roddion a chymynroddion £34.99k £155.98k £157.13k £42.45k £47.75k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.99m £1.83m £2.52m £2.24m £2.38m
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.99m £1.97m £2.55m £2.25m £2.88m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £52.56k £47.97k £47.27k £49.40k £61.89k
Incwm - Arall £47.25k £47.25k £47.25k £122.01k £67.44k
Incwm - Cymynroddion £0 £55.73k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.07m £1.92m £2.63m £2.53m £3.43m
Gwariant - Ar godi arian £90.31k £1.63m £2.06m £2.48m £2.21m
Gwariant - Llywodraethu £30.43k £138.16k £11.93k £74.28k £26.90k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £1.91m £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Asedau hunan ddefnydd £2.81m £2.98m £3.01m £3.10m £3.02m
Buddsoddiadau tymor hir £220.00k £220.00k £175.00k £175.00k £185.00k
Cyfanswm asedau £1.72m £2.61m £2.85m £2.52m £2.72m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £954.72k £1.51m £1.16m £1.10m £1.41m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 26 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 26 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 28 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Roadford Lakeside
Roadford Lake
Broadwoodwidger
Lifton
Devon
PL16 0RL
Ffôn:
01566771930