Hanes ariannol HORNBY ST MARGARETS C E PRIMARY SCHOOL (PTA)
Rhif yr elusen: 1089431
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/07/2018 | 23/07/2019 | 23/07/2020 | 23/07/2021 | 23/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.34k | £2.35k | £255 | £1.96k | £879 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.22k | £1.75k | £2.12k | £1.05k | £1.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.