Ymddiriedolwyr SWAFFHAM PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1079405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janine Marie Cannon Cadeirydd 03 February 2022
Dim ar gofnod
Chloe Reynolds Ymddiriedolwr 10 December 2021
Dim ar gofnod
Alex Steel Ymddiriedolwr 10 December 2020
Dim ar gofnod
Rachel Wells Ymddiriedolwr 21 November 2016
Dim ar gofnod
Michelle Titmarsh Ymddiriedolwr 01 June 2014
Dim ar gofnod