Hanes ariannol THE INSTITUTE FOR GLOBAL ETHICS UK TRUST

Rhif yr elusen: 1086486
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2007 31/05/2008 31/05/2009 31/05/2010 31/05/2011
Cyfanswm Incwm Gros £332.89k £306.18k £183.70k £179.76k £138.28k
Cyfanswm gwariant £367.88k £230.73k £242.02k £258.66k £142.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A