Ymddiriedolwyr ROTARY CLUB OF KIMBOLTON CASTLE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1081970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bryony Jo Doughty Cadeirydd 03 August 2022
Dim ar gofnod
JOY HARTIGAN Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
Charles Nicholas Monsell Ymddiriedolwr 16 February 2023
Dim ar gofnod
Andrew James Matthews Ymddiriedolwr 16 February 2023
KIMBOLTON CASTLE ROTARY CLUB CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Frank Vincent Pooley Ymddiriedolwr 16 February 2023
KIMBOLTON CASTLE ROTARY CLUB CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Paul Davies Ymddiriedolwr 12 July 2021
Dim ar gofnod
Eric Joyce Ymddiriedolwr 01 July 2021
KIMBOLTON CASTLE ROTARY CLUB CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Terence Geoffrey Soult Ymddiriedolwr 01 July 2021
KIMBOLTON CASTLE ROTARY CLUB CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser