HORSLEY WHEEL OF CARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help any person residing in the parishes of East and West Horsley who is in need of assistance, by provision of transport, home visits or any other helpful or supportive activity. We also run a weekly scrabble and an exercise club.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
114 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- THE WEST HORSLEY WHEEL OF CARE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Elaine Blowers | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|||||
Judith Young | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
David Lush | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Peter Lockhart Armitage | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Carolynne Elizabeth Garcia | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|||||
Mark Kevin Blowers | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||
SARAH ELIZABETH CHRISTIANSEN | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|||||
Jennifer Dane | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.50k | £1.72k | £6.91k | £4.35k | £11.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.79k | £3.39k | £3.01k | £8.48k | £7.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/01/2000 AS AMENDED ON 14/06/2001 AS AMENDED ON 23/06/2004 AS AMENDED ON 22/05/2014 AS AMENDED ON 24 MAY 2018 AS AMENDED ON 30 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECT ("THE OBJECT") IS TO HELP ANY PERSON RESIDING IN THE PARISHES OF EAST AND WEST HORSLEY AND NEIGHBOURING AREAS, WHO IS IN NEED OF ASSISTANCE, BY PROVISION OF TRANSPORT, HOME VISITS OR ANY OTHER HELPFUL OR SUPPORTIVE ACTIVITY.
Maes buddion
WEST HORSLEY AND NEIGHBOURING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Parkside Place
East Horsley
LEATHERHEAD
Surrey
KT24 5BZ
- Ffôn:
- 01483281221
- E-bost:
- mark1@blowermk.plus.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window