Ymddiriedolwyr THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR SEED SCIENCE
Rhif yr elusen: 1081225

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Charlotte Seal | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Gabriela Auge | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
Dr Fiona Hay | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
Dr Laura Bowden | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||
Dr Julia Buitink | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER WEST | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|
||||
Dr Steven Penfield | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|
||||
GERD LEUBNER | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.