Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF KING'S SCHOOL, BRUTON
Rhif yr elusen: 1086649
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 01/08/1953 AS AMENDED ON 14/10/2000 AS AMENDED ON 12/11/2011 as amended on 09 Jan 2016 as amended on 14 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
Advance the education and welfare of the pupils in the school by: 1. Providing equipment and facilities not provided by any other source; 2. Developing extended relationships between staff, parents, and others associated with the school; and 3. Undertaking activities which promote the charitable work of the school and further the education and advancement in life of the pupils.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
KING'S SCHOOL, BRUTON.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.