Hanes ariannol LANGDALE/AMBLESIDE MOUNTAIN RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 1080132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.99k | £111.75k | £121.23k | £949.80k | £646.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.71k | £176.65k | £136.25k | £156.64k | £211.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £923.18k | £609.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £590 | £991 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £26.03k | £35.63k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £849.66k | £509.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £138.79k | £203.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £17.85k | £7.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £15.20k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £10.60k | £7.72k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.