Ymddiriedolwyr LANGDALE/AMBLESIDE MOUNTAIN RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 1080132

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Kirby | Cadeirydd | 15 June 2022 |
|
|
||||
Oliver Benson | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Robin Brackenbury | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Kingsley Jones | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Arthur Jim Evans | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
William Betts | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
CHELSEY ROBINSON | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Lucy Noble | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
DAVID BARRINGTON | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Neil Bowness | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
GRAHAM LOBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.