Hanes ariannol SEND AND YOU
Rhif yr elusen: 1079761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.69k | £423.40k | £368.35k | £326.02k | £345.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £285.55k | £290.33k | £358.05k | £417.34k | £386.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £115.20k | N/A | N/A | N/A | £331.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £199.82k | £420.06k | £367.41k | £323.76k | £10.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.