Hanes ariannol JESUS ARMY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1091912
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £892.07k £796.37k £792.36k £0 £0
Cyfanswm gwariant £1.09m £1.01m £997.37k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £1.89k £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £573.13k £511.02k £414.30k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £16.19k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £229.71k £243.63k £343.90k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £66.88k £21.27k £17.97k N/A N/A
Incwm - Arall £22.36k £20.45k £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £1.25k £0 £261 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.05m £975.01k £987.57k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £9.80k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £33.31k £24.00k £25.19k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £5.98k £3.33k £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A N/A