Ymddiriedolwyr WILMCOTE VILLAGE HALL AND YOUTH CENTRE
Rhif yr elusen: 1087155

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Wood | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Paula Debra Fairbrother | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Lynne Patricia Shakespeare | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Adrian Michael Alan Williams | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Alison Louise Lorimer | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Tina Jane Young | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
Sally Marshall | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|
||||
Stephen Marshall | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|
||||
Diana Christine Sykes | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY JAYNE DEACON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hugh Metford Frost | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.