Hanes ariannol DROITWICH SPA AND RURAL COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE

Rhif yr elusen: 1080042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £299.63k £352.00k £494.14k £270.14k £257.51k
Cyfanswm gwariant £210.99k £213.49k £265.61k £318.30k £269.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.91k £169.31k £150.94k £107.32k £79.30k