Ymddiriedolwyr LITTLE OTTERS CHILDREN'S CENTRE, CAMELFORD
Rhif yr elusen: 1079898

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Carol Nicholls | Cadeirydd | 01 April 2019 |
|
|
||||
Jasmine Leigh Parkin | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Jennifer Nadine Daniel | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Rachel Ann Sinclare Cairns | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Louise Ruth Hunt | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Miriam Sybil Frances Heal | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Vikki Melinda Thomas | Ymddiriedolwr | 06 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.