THE KING'S TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The King's Trust's vision is to end youth unemployment. By breaking down barriers and opening doors The King's Trust supports young people to build the confidence and skills they need to find work. The King's Trust is building a future that works for young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£71,064,000
Roddion a chymynroddion | £53.39m | |
Weithgareddau elusennol | £10.64m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.56m | |
Buddsoddiadau | £476.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£69,581,000
Codi arian | £14.74m | |
Weithgareddau elusennol | £54.84m | |
Arall | £0 |
£4,692,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,613,000 o 76 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £14.74m | |
Gwariant elusennol | £54.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.48m |
Codi arian a Arall Gwariant | £14.74m | |
Gwariant elusennol | £54.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.18m |
Pobl

1106 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
1948 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 30 |
£70k i £80k | 13 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 2 |
£120k i £130k | 4 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Medi 2005: Cofrestrwyd
- 23 Medi 2005: Tynnwyd (WEDI'I CHOFRESTRU AR GAM)
- KING'S TRUST (Enw blaenorol)
- THE KING'S TRUST (Enw blaenorol)
- THE PRINCE'S TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Segun Ilube CBE | Cadeirydd | 19 March 2024 |
|
|||||
DEANNA OPPENHEIMER | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Simon Dingemans | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Dr Nikesh Kotecha OBE DL | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Sian Evans | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Suzy Anne Efua Gloria Neubert | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Pavita Cooper | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|||||
Lynne Weedall | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Joan Armatrading MBE | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Mark Dearnley | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Richard Oldfield | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.95m | £72.27m | £78.69m | £68.01m | £58.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.30m | £69.09m | £71.15m | £81.43m | £69.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £21.98m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.93m | £34.10m | £49.59m | £7.68m | £7.61m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.51m | £47.22m | £59.59m | £48.20m | £53.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.12m | £2.91m | £5.51m | £6.33m | £6.56m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.38m | £17.52m | £14.82m | £15.99m | £10.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £12.39m | £250.00k | £1.95m | £2.75m | £12.73m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £779.00k | £245.00k | £173.00k | £208.00k | £476.00k | |
|
Incwm - Arall | £155.00k | £4.39m | £550.00k | £122.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.03k | £224.00k | £1.70m | £538.00k | £859.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £62.13m | £57.28m | £58.39m | £56.84m | £54.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.17m | £11.81m | £12.76m | £15.52m | £14.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.00k | £223.00k | £281.00k | £20.63m | £23.10m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.37m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £73.00k | £70.00k | £200.00k | £26.90k | £358.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £9.07m | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £26.87m | £24.27m | £21.89m | £20.53m | £18.83m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £21.69m | £29.51m | £38.81m | £41.63m | £57.29m | |
|
Cyfanswm asedau | £42.74m | £46.07m | £48.88m | £30.83m | £20.34m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £25.58m | £23.34m | £20.90m | £15.63m | £12.92m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 12 OCT 1999 AS AMENDED ON 09 DEC 2009 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 08 JUL 2022 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 06 FEB 2025
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE BY ALL CHARITABLE MEANS THE MENTAL, SPIRITUAL, MORAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF YOUNG PEOPLE AND TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR THEM TO DEVELOP THEIR FULL CAPACITIES AND ENABLE THEM TO BECOME RESPONSIBLE MEMBERS OF SOCIETY SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED, TO INCLUDE: (A) PROVIDING FACILITIES FOR YOUNG PEOPLE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE; (B) ADVANCING THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE BY THE PROVISION, ENCOURAGEMENT AND PROMOTION OF EDUCATION, INSTRUCTION OR TRAINING IN PROFESSIONS, VOCATIONS, INDUSTRIES, CRAFTS, TRADES OR THE SKILLS NEEDED IN EMPLOYMENT; (C) RELIEVING POVERTY AMONGST YOUNG PEOPLE THROUGH THE PROVISION OF ASSISTANCE (INCLUDING FINANCIAL ASSISTANCE) AND ENCOURAGEMENT WHILST THEIR EDUCATION IS BEING ADVANCED AS AFORESAID OR WHILST THEY ARE IN THE PROCESS OF ESTABLISHING NEW BUSINESSES OR PREPARING FOR ENTERING UPON OR ENGAGING IN A PROFESSION, TRADE, CRAFT OR SERVICE; (D) ARRANGING PERIODS OF VOLUNTARY WORK IN THE COMMUNITY; AND (E) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC ENCOURAGING AND ASSISTING YOUNG PEOPLE IN THEIR UNDERSTANDING OF AND PRACTICAL ACTION IN SUPPORT OF THE NATURAL AND BUILD ENVIRONMENT. (11) TO PROMOTE AND CONDUCT RESEARCH INTO SOCIAL CONDITIONS AFFECTING YOUNG PEOPLE AND THE MENTAL, SPIRITUAL, MORAL AND PHYSICAL NEED OF YOUNG PEOPLE AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. (111) TO CARRY OUT ANY SUCH APPROVED OBJECTS (AS DEFINED BY REGULATION 33 OF THE LANDFILL TAX REGULATIONS 1996 OR ANY AMENDMENT THERETO) AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE AND TO ENCOURAGE YOUNG PEOPLE PARTICULARLY TO DO SO. (IV) TO SUPPORT SUCH CHARITY OR CHARITIES OR SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE COUNCIL SHALL IN ITS ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 14 Medi 2005 : Cofrestrwyd
- 23 Medi 2005 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Princes Trust
8 Glade Path
LONDON
SE1 8EG
- Ffôn:
- 02075431234
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window