Hanes ariannol BILBROOK PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1081502
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.58k | £43.34k | £53.59k | £45.22k | £37.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.04k | £50.20k | £42.90k | £41.01k | £55.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £37.23k | £30.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.