Hanes ariannol GODOLPHIN AND LATYMER SCHOOL BURSARY FUND
Rhif yr elusen: 1080912
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £280.88k | £1.02m | £599.79k | £852.65k | £508.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £227.61k | £652.08k | £299.77k | £337.48k | £349.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £711.37k | £282.73k | £548.08k | £207.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £304.46k | £317.06k | £304.57k | £301.54k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £31.57k | £0 | £31.67k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £345.10k | £269.01k | £307.13k | £319.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £18.65k | £30.76k | £30.35k | £30.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £345.10k | £0 | £290.40k | £319.39k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £18.65k | £30.76k | £30.35k | £30.29k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.