HEADWAY LUTON LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting people with an acquired brain injury and other neurological conditions, their family members and/or carers living in Luton and South Central Bedfordshire by providing holistic community support and day centre services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £21,200 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Canol Swydd Bedford
- Luton
Llywodraethu
- 18 Mai 2000: Cofrestrwyd
- HEADWAY SOUTH BEDFORDSHIRE LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienne Headley | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Christopher Harvey | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Angela Morgan | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||
Asif Malik | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||
ANDREW DACOSTA HEADLEY | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
BRIAN HENRY BATESON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £451.88k | £441.77k | £430.17k | £411.37k | £441.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £450.60k | £415.93k | £431.10k | £415.48k | £421.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £132.03k | £69.57k | N/A | £21.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/02/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/04/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/10/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22/10/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/04/2013
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF ADULTS WHO HAVE AN ACQUIRED BRAIN INJURY AND/OR ANY OTHER NEUROLOGICAL CONDITION, THEIR FAMILIES, CARERS AND OTHER RELATED PROFESSIONALS BY THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION, SERVICES AND FACILITIES AS ARE REQUIRED BY SUCH PERSONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Headway Luton Ltd
Link House
49-53 Alma Street
Luton
LU1 2PL
- Ffôn:
- 01582800242
- E-bost:
- enquiries@headwayluton.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window