Hanes ariannol CANTORION AND SYMPHONICA TYWI

Rhif yr elusen: 1081671
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £11.12k £10.74k £7.40k £5.33k £5.01k
Cyfanswm gwariant £12.45k £10.15k £8.56k £5.59k £4.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 N/A N/A N/A