Hanes ariannol ROTHERHAM ADVOCACY PARTNERSHIPS
Rhif yr elusen: 1080025
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.08k | £76.62k | £103.04k | £101.59k | £119.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.40k | £112.32k | £117.11k | £113.34k | £109.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.72k | £55.55k | £69.64k | £68.26k | £54.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.