THE FIRS ASSOCIATION, SALE
Rhif yr elusen: 1080702
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising Activities. School Discos, Summer Fairs, Christmas Fairs, Cake Sales
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2012
Cyfanswm incwm: £5,382
Cyfanswm gwariant: £5,076
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Trafford
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 12 Mai 2000: Cofrestrwyd
- 30 Medi 2009: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 09 Chwefror 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 29 Mai 2013: Re-registered
- 09 Chwefror 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.90k | £2.75k | £1.69k | £6.13k | £5.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.72k | £4.51k | £922 | £6.87k | £5.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 29 Mai 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 29 Mai 2013 | 333 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 DECEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window