Hanes ariannol MONMOUTHSHIRE BUILDING SOCIETY CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1081311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.64k £88 £40.00k £50.00k £51.87k
Cyfanswm gwariant £35.11k £16.57k £28.00k £36.94k £48.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A