TERLING SWIMMING CLUB LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Terling Swimming Club Ltd, we have an open air swimming pool which the membership runs and maintains.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,096 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 12 Mai 2000: Cofrestrwyd
- TERLING SWIMMING CLUB LIMITED (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Hawthorn | Cadeirydd | 15 March 2016 |
|
|
||||
Neil Surman | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
Joanna Long | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
Laura Webster | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||
Stacie Surch | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Michael Harrington | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|
||||
Donna Harrington | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|
||||
Claire Lunn | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
MRS POWELL POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.14k | £17.73k | £16.51k | £28.74k | £23.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.14k | £14.77k | £14.80k | £22.77k | £23.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.69k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £14.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 172 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 172 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 538 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 538 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 16 Ionawr 2023 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 23 Mawrth 2022 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 23 Mawrth 2022 | 113 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 07 Chwefror 2021 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH JANUARY 2000 AS AMENDED 24TH MAY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS FOR THE INHABITANTS OF TERLING AND FAIRSTEAD AND ITS NEIGHBOURHOOD IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE..
Maes buddion
TERLING AND FAIRSTEAD AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Speedwell Close
WITHAM
CM8 2XJ
- Ffôn:
- 07912117917
- E-bost:
- lhwebster@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window