Ymddiriedolwyr BUDLEIGH SALTERTON LADIES CHOIR
Rhif yr elusen: 1080299

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Blomeley | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Bernadette Isaac | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Deborah Reardan-Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Maggy Cairns | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Fiona Clarke Treasurer | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Pamela Parsons Chair | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Linda Parker Secretary | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
Ellen Singleton-Wood | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
Andrea Cobban | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.