Hanes ariannol JUST DROP- IN YOUTH INFO & ADVICE LIMITED

Rhif yr elusen: 1081416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £357.30k £411.84k £491.00k £567.83k £599.30k
Cyfanswm gwariant £334.29k £375.20k £532.57k £555.92k £602.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £377.75k £429.85k £181.66k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £230.36k £180.66k N/A N/A £100.33k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £38.09k £105.46k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £20.27k £31.75k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £509.35k £461.63k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £59 £460
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £553.55k £599.16k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £2.38k £3.57k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £2.85k £2.65k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0