VICTIM SUPPORT COUNTY DURHAM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Victim Support is the independant national charity which helps people cope with crime. We offer free confidential support and advice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Durham
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 298028 VICTIM SUPPORT
- 24 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
- 27 Tachwedd 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- VSCD (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/01/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £436.50k | £481.33k | £377.60k | £267.60k | £256.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £481.46k | £428.94k | £359.32k | £332.16k | £330.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2008 | 19 Ionawr 2009 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2008 | 19 Ionawr 2009 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 26 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 06 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 15 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 23 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 23 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 29 Medi 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 DECEMBER 2001 AS AMENDED 9 NOVEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
A) TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONG PERSONS WHO ARE VICTIMS OR WITNESSES OF CRIME AND PERSONS AFFECTED BY CRIME WITHIN THE COUNTY OF DURHAM AND THE BOROUGH OF DARLINGTON INCLUDING THE FAMILIES AND FRIENDS OF SUCH PERSONS WHO ARE IN NEED. B) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND AWARENESS BY RESEARCH INTO ISSUES RELATING TO THE VICTIMS AND WITNESSES OF CRIME AND THEIR FAMILIES AND FRIENDS AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. B) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND AWARENESS BY RESEARCH INTO ISSUES RELATING TO THE VICTIMS AND WITNESSES OF CRIME AND THEIR FAMILIES AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
COUNTY DURHAM BOROUGH OF DARLINGTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window