Hanes ariannol TIR COED
Rhif yr elusen: 1115229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (109 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £391.54k | £221.93k | £490.03k | £405.59k | £596.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £386.76k | £246.14k | £351.29k | £400.48k | £556.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.87k | £10.41k | £80.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £533 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £544 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £594.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £54 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £542.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £586 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.