ymddiriedolwyr SHARROW COMMUNITY FORUM LIMITED
Rhif yr elusen: 1081829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iffat Nadeem | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
MOHAMMAD MAROOF | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Irfan Khan | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Simon David Hyacinth | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Katherine Ivison | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Abdullah Khalid | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Titus Abayomi | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
Dr Julie Pearn | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Paul Damian McGrath | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
JEAN MARGARET CROMAR | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
||||
Margaret O'Neill | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.