ALLIANCE FOR AFRICAN ASSISTANCE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provide arange of activies that support our aims and objectives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Cenia
- Uganda
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 30 Mai 2000: Cofrestrwyd
- 30 Mawrth 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- AFRICAN ALLIANCE (Enw gwaith)
- ALLIANCE-UK (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.90k | £6.66k | £5.33k | £6.72k | £4.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.06k | £6.77k | £5.48k | £6.80k | £4.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 31 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 06 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13TH MARCH 2000
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE POVERTY OF THOSE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR AS A RESULT OF LOCAL, NATIONAL OR INTERNATIONAL DISASTERS INCLUDING (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) PERSONS WHO ARE IMMIGRANTS IN THE UNITED KINGDOM OR WHO HAVE BEEN GRANTED OR WHO HAVE APPLIED FOR REFUGEE OR POLITICAL ASYLUM STATUS IN THE UNITED KINGDOM (OR ANY LIKE STATUS WHICH MAY HEREAFTER REPLACE THEM UNDER THE LAWS APPLICABLE IN THE UNITED KINGDOM) AND TO UNDERTAKE OR TO LAY OUT FUNDS FOR ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE WHICH WILL BENEFIT SUCH PERSONS LIVING IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window