Hanes ariannol PARK LODGE PROJECT

Rhif yr elusen: 1086450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £844.03k £887.03k £1.07m £1.46m £1.84m
Cyfanswm gwariant £824.42k £891.97k £1.03m £1.34m £1.74m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £791.10k £1.05m N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £8.58k £91.41k £701 £112.95k £21.49k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £834.00k £791.10k £1.05m £1.34m £1.82m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.46k £2 £1 £38 £18
Incwm - Arall £0 £4.53k £19.11k £1.64k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £824.42k £891.97k £1.03m £1.34m £1.74m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £12.42k £0 £0 £33.17k £41.91k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0