HOP, SKIP AND JUMP (SOUTH WEST)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Play and support centre on the outskirts of Bristol for children with special needs and their families and carers. Trained playworkers and a large playcentre, with specialist equipment, soft play and sensory rooms and a large outdoor playground are available to enable children with any special need be stimulated and have fun in a safe controlled environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Dinas Bryste
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 01 Awst 2000: Cofrestrwyd
- 24 Chwefror 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HOP SKIP AND JUMP SOUTH WEST (Enw gwaith)
- SEVEN SPRINGS (SOUTH WEST) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.66k | £160.81k | £5.77k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.36k | £171.71k | £2.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.12k | £90.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2018 | 22 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 JUNE 2000
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ASSISTANCE, SUPPORT AND RELIEF TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS, THEIR FAMILIES AND CARERS, ESPECIALLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN THE SOUTH WEST OF ENGLAND.
Maes buddion
IN THE SOUTH WEST OF ENGLAND.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window