Hanes ariannol THE COMPLETE WORKS LIMITED

Rhif yr elusen: 1081200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.29m £3.53m £3.82m £4.23m £5.02m
Cyfanswm gwariant £4.07m £3.96m £3.88m £4.11m £4.81m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £4.27m £3.20m £3.81m £4.19m £4.93m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £31.50k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.43k £2.74k £5.44k £7.70k £9.35k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.27m £3.49m £3.81m £4.19m £4.93m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £11.23k £312 £1.27k £27.82k £80.23k
Incwm - Arall £0 £31.50k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.07m £3.96m £3.88m £4.11m £4.81m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £904.66k £19.14k £13.80k £17.49k £19.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0