ISLAND FARM DONKEY SANCTUARY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of care, protection and/or permanent security for animals, especially donkeys, which are in need of attention by reason of sickness, maltreatment, poor circumstances, ill-usage or other like causes and the prevention of cruelty and suffering among animals. The relief of disabled people by the provision or assistance in the provision of facilities for riding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2000: Cofrestrwyd
- 11 Chwefror 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- DONKEY RESCUE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2004 | 30/04/2005 | 30/04/2006 | 30/04/2007 | 30/04/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.93k | £116.26k | £158.25k | £134.50k | £113.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.71k | £85.95k | £86.41k | £85.23k | £73.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2008 | 17 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2008 | 15 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2007 | 22 Tachwedd 2008 | 267 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2007 | 18 Tachwedd 2008 | 263 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2006 | 04 Mai 2007 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2006 | 04 Mai 2007 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2005 | 15 Mai 2006 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2005 | 15 Mai 2006 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2004 | 09 Mawrth 2005 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2004 | 09 Mawrth 2005 | 9 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 NOVEMBER 1999 AS AMENDED 22 JUNE 2000
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROVISION OF CARE, PROTECTION AND/OR PERMANENT SECURITY FOR ANIMALS, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY DONKEYS, WHICH ARE IN NEED OF ATTENTION BY REASON OF SICKNESS MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES, ILL-USAGE OR OTHER LIKE CAUSES AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS; 2) THE RELIEF OF DISABLED PEOPLE BY THE PROVISION OF ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RIDING SO THAT ALL DISABLED PERSONS WHO WOULD BENEFIT IN THEIR MENTAL OR PHYSICAL HEALTH FROM RIDING SHALL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO DO SO.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window