ymddiriedolwyr LYN COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1095324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Wilde | Cadeirydd | 08 March 2017 |
|
|||||
John Richard Atherton | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|||||
Kate Holland | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Robert King | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Richard Christopher Sleep | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
PHILIP TAYLOR | Ymddiriedolwr | 06 May 2011 |
|
|
||||
Dr ROGER FERRAR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.