Hanes ariannol CHRIST ABUNDANT LIFE MINISTRY INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1083880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.22k | £43.55k | £10.78k | £19.55k | £26.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.42k | £48.28k | £11.68k | £10.63k | £29.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.