Hanes ariannol RELATE PETERBOROUGH AND DISTRICT

Rhif yr elusen: 1080571
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £173.73k £166.84k £183.42k £162.95k £161.02k
Cyfanswm gwariant £173.09k £184.15k £194.15k £190.12k £177.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0