ymddiriedolwyr EMMAUS TURVEY
Rhif yr elusen: 1083113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jeremy Francis Reynolds | Cadeirydd | 28 March 2023 |
|
|||||
Frances Eluned Parry | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|||||
Emily Willis | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Dominique Suzanne Edell | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Ian Douglas Henderson | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Simon David Botterill | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Ian Francis Kavanagh | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
Dean Senan Bourke | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.