Hanes ariannol Go Beyond Charity
Rhif yr elusen: 1080953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56m | £1.42m | £1.13m | £1.72m | £1.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.93m | £1.30m | £1.12m | £1.40m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.45k | £300.11k | £119.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.29m | £1.24m | £932.45k | £1.28m | £1.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £167.83k | £120.97k | £169.95k | £182.01k | £153.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £96.14k | £33.81k | £15.58k | £22.41k | £42.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.14k | £18.02k | £13.89k | £24.66k | £21.71k | |
|
Incwm - Arall | £3.66k | £0 | £0 | £207.02k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.16k | £10.00k | £30.00k | £18.50k | £28.29k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.28m | £985.89k | £881.35k | £1.14m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £546.73k | £316.56k | £237.41k | £262.86k | £266.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £415.53k | £427.80k | £382.75k | £372.79k | £14.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £104.89k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.