Hanes ariannol NEW OWLSMOOR CENTRE

Rhif yr elusen: 1080713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.82k £20.04k £16.36k £29.85k £35.06k
Cyfanswm gwariant £33.73k £55.99k £24.90k £25.69k £32.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.76k £251 N/A N/A