ymddiriedolwyr RIVER THAMES BOAT PROJECT
Rhif yr elusen: 1080281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Edward Deavin | Cadeirydd | 18 January 2021 |
|
|
||||
Maria Jane Netley | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Matthew Sean Harrison | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Heather Favell Dawson | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
John Richard Tamsitt | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Richard David Boult | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Steven Mark Wibberley | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
JANE ELEANOR NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL BARRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.