Hanes ariannol FRIENDS OF WONERSH SURGERY

Rhif yr elusen: 1083288
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011
Cyfanswm Incwm Gros £9.08k £7.41k £8.61k £11.62k £5.17k
Cyfanswm gwariant £13.12k £12.00k £10.27k £13.11k £8.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A