FRIENDS OF WONERSH SURGERY

Rhif yr elusen: 1083288
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

"to relieve sickness and preserve the health of patients of Wonersh Surgery in the County of Surrey by providing or assisting in the provision of equipment, facilities and services not normally provided by the statutory authorities."

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2011

Cyfanswm incwm: £5,168
Cyfanswm gwariant: £8,302

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
  • 22 Chwefror 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011
Cyfanswm Incwm Gros £9.08k £7.41k £8.61k £11.62k £5.17k
Cyfanswm gwariant £13.12k £12.00k £10.27k £13.11k £8.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2014 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2014 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2013 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2013 Heb ei gyflwyno