ymddiriedolwyr DERBY EAST SCOUT DISTRICT
Rhif yr elusen: 1081505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE TATTERSALL | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
DAVID WOOD | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
EMILY CHATER | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
MARTIN GILES | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
JOSHUA BESTWICK | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
Kitty Chater | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Nigel Tatersall | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
TIM BODDY | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|
||||
CAROLE RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON GILES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.