ymddiriedolwyr LUTHER KING HOUSE EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1082375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Revd Dr Keith Grant Jones | Cadeirydd | 25 April 2013 |
|
|||||||
GRAHAM MICHAEL EDWARDS | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||||
Helen Mason | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||||
Rev Dr Adam Joseph Scott | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|||||||
Bishop Theophilus Oluwasegun Akano | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||||
Rev JENNIFER MARY MILLS | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||||
Erica Margaret Louise Dunmow | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|||||||
Dr Jacqueline Gaynor Hirst | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||||
REV DR CLARA NICOLA HUTT RUSHBROOK | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||||
Rev Simon John OXLEY | Ymddiriedolwr | 08 January 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.