THE DYSLEXIA ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Dyslexia Association provides a wide range of specialist services and support for people of all ages with dyslexia, their families, educators, employers and the wider community, including:- Helpline, information, advice, guidance, dyslexia awareness, dyslexia screening, dyslexia assessment, one to one tuition, workplace assessment & support, personal development courses, training etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £70,867 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 08 Medi 2000: Cofrestrwyd
- NDA (Enw gwaith)
- NOTTINGHAMSHIRE DYSLEXIA ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Mark-Anthony Smith | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Daniel Morley | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Nicola Jayne Purcell | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Denise Caunt | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Terence William Hiles | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £400.50k | £338.71k | £356.77k | £423.65k | £488.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £387.10k | £300.77k | £345.66k | £435.61k | £449.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £43.49k | £47.16k | £39.50k | £49.39k | £70.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATED 7 MARCH 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 2 JUNE 2000, 15 AUGUST 2000,15 SEPTEMBER 2004 AND 18 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE FOR THE CARE, EDUCATION AND TREATMENT OF PERSONS SUFFERING FROM DYSLEXIA OR ANY OTHER RELATED SPECIFIC LEARNING DIFFICULTY (B) TO FURTHER THE EDUCATION OF THE PUBLIC, TEACHERS AND OTHER RELATED PROFESSIONS ABOUT DYSLEXIA AND OTHER RELATED LEARNING DISABILITIES AND TO EDUCATE AND TRAIN THE PUBLIC, TEACHERS AND OTHER RELATED PROFESSIONS ABOUT THE CARE, EDUCATION AND TREATMENT OF SUCH PERSONS (C) TO CARRY OUT RESEARCH INTO DYSLEXIA AND OTHER RELATED SPECIFIC LEARNING DISABILITIES AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH
Maes buddion
ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHERWOOD HOUSE
7 GREGORY BOULEVARD
NOTTINGHAM
NG7 6LB
- Ffôn:
- 01159246880
- E-bost:
- helpline@dyslexia.uk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window