Hanes ariannol Citizens Advice Copeland
Rhif yr elusen: 1080581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £412.41k | £485.41k | £543.73k | £704.69k | £708.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £415.00k | £509.24k | £510.97k | £671.94k | £715.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £127.32k | £109.01k | £108.05k | £208.15k | £226.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £432.03k | £3.64k | £2.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £316 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £109.63k | £698.79k | £704.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £30 | £28 | £501 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £2.04k | £2.24k | £885 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £431.16k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £510.97k | £671.94k | £715.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.53k | £4.84k | £1.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.