ST BEDE HOME AND SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1080716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The St Bede Home and School Association provides support to St Bede C of E Primary school in Winchester. It's object is to advance the education and wellbeing of pupils of the school.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £16,687
Cyfanswm gwariant: £28,702

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST BEDE SCHOOL H S A (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicola Dolman Cadeirydd 12 July 2023
Dim ar gofnod
Giles Edward James Hammond Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Emily Briars Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Amy Wilmott Ymddiriedolwr 29 February 2024
Dim ar gofnod
Charlotte Harvey Ymddiriedolwr 12 November 2021
Dim ar gofnod
Gemma Andem Ymddiriedolwr 12 November 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.68k £13.16k £15.49k £16.23k £16.69k
Cyfanswm gwariant £15.13k £23.19k £13.64k £14.63k £28.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 08 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 21 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 11 Mehefin 2023 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 09 Mehefin 2022 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 18 Tachwedd 2021 171 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Bede C of E Primary School
Gordon Road
Winchester
SO23 7DD
Ffôn:
01962852463